Informazioni su René Just
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: René Just
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005462565, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 01.03.2022, Publ. 1005416856).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Stratton, Kim, australische Staatsangehörige, in Walchwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005416856, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 27.07.2021, Publ. 1005258551).
Statutenänderung:
17.02.2022.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 100.00 [bisher: 1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00].
Vinkulierung neu:
[Die statutarische Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist aufgehoben.]. [Ferner Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Oswald, Andrin, von Ilanz/Glion und Baar, in Oberägeri, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Wenger, Reto Heinz, von Rüeggisberg, in Freienbach, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005258551, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
CENTOGENE Switzerland AG, in Baar, CHE-464.522.154, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 44 vom 04.03.2021, Publ. 1005115292).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Stoffelen, Richard, niederländischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Just, René, dänischer Staatsangehöriger, in Berlin (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.