Informazioni su Pero Juric
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Pero Juric
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005324826, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Brügg, CHE-173.222.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2020, Publ. 1004890400).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ahnebrink, Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lisser, Marco, von Günsberg, in Breitenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Spaar, Eliane, von Meltingen, in Büsserach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004890400, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Biel/Bienne, CHE-173.222.293, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 242 vom 13.12.2019, Publ. 1004782484).
Statutenänderung:
07.05.2020.
Sitz neu:
Brügg.
Domizil neu:
Bernstrasse 18, 2555 Brügg BE.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ahnebrink, Tomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Lisser, Markus, von Günsberg, in Büsserach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1004774301, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Smart Locker Technologies AG, in Biel/Bienne, CHE-173.222.293, Parkweg 8, 2502 Biel/Bienne, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
27.11.2019.
Zweck:
Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Herstellung und der Vertrieb von intelligenten Schliessfachlösungen sowie von weiteren Soft- und Hardwareprodukten im Digitalbereich. Die Gesellschaft kann alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck dienen und dabei insbesondere auch Grundstücke erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Zweigniederlassungen gründen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
100'000 Namenaktien zu CHF 1.00.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Aktionäre:
per Brief oder E-Mail.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 27.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Ahnebrink, Thomas, schwedischer Staatsangehöriger, in Cormondrèche (Corcelles-Cormondrèche), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Juric, Pero, von Langendorf, in Langendorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.