Informazioni su Martin Jörg
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Martin Jörg
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005211114, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IT-Base GmbH, in Steinhausen, CHE-102.302.487, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 232 vom 28.11.2008, S.21, Publ. 4754066).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jörg-Clavien, Barbara, von Miège, in Jonen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Martin, von Sumiswald, in Jonen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [bisher: Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00].
Numero di pubblicazione: 1330279, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Octosoft AG (Octosoft Ltd.) (Octosoft SA) , in Steinhausen, CHE-165.576.932, Sennweidstrasse 45, 6312 Steinhausen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
23.12.2013, 31.01.2014.
Zweck:
In erster Linie Entwicklung und Verkauf im In- und Ausland von und Handel mit Softwareprodukten sowie Erbringung von Beratungsdienstleistungen im Bereich Hard- und Software für Computeranlagen, zusätzlich Handel mit elektronischen Geräten, insbesondere Computern, Servern sowie Software;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 50'000.00.
Aktien:
1'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 100.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Gründung sämtliche Immaterialgüterrechte an der Software Octopus sowie alle Rechte und Pflichten aus sämtlichen Lizenzverträgen betreffend der Software Octopus zum Preis von insgesamt höchstens CHF 50'000.00 zu übernehmen.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen. Als schriftliche Mitteilung gilt eine Mitteilung per Brief oder Telefax.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Mit Erklärung vom 23.12.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jörg, Martin, von Sumiswald, in Jonen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Richard, Erwin, von Wynau, in Bern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4754066, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Berichtigung des im SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 21, publizierten Tagesregistereintrages Nr. 14'983 vom 06.11.2008. IT-Base GmbH, in Steinhausen, CH-020.4.023.397-8, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 220 vom 12.11.2008, S. 21, Publ. 4729050).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jörg, Martin, von Sumiswald, in Jonen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift und Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00 [nicht: in Widen];
Jörg-Clavien, Barbara, von Miège, in Jonen, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00 [nicht: in Widen].