Informazioni su Philippe Jobard
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Philippe Jobard
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005597197, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 208 vom 26.10.2022, Publ. 1005591015).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zimmermann, Manuela, österreichische Staatsangehörige, in Königstein im Taunus (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Schaffer, Peter, von Mirchel, in Dagmersellen, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005591015, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ME Group Switzerland AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 186 vom 26.09.2022, Publ. 1005568607).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Le Mont-sur-Lausanne, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Maur].
Numero di pubblicazione: HR02-1005568607, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Prontophot (Schweiz) AG, in Dübendorf, CHE-101.643.566, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 78 vom 23.04.2020, Publ. 1004875608).
Statutenänderung:
08.09.2022.
Firma neu:
ME Group Switzerland AG.
Uebersetzungen der Firma neu:
(ME Group Switzerland SA) (ME Group Switzerland Ltd).
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung, Herstellung, Montage, Verkauf und Betrieb von Fotoautomaten und anderer Automaten sowie Handel mit solchen Erzeugnissen und Erbringen von damit verbundenen Dienstleistungen;
Gesellschaft ist hauptsächlich in der Schweiz tätig. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jobard, Philippe, französischer Staatsangehöriger, in Maur, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Dübendorf].