Informazioni su Stefanie Jenni
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Stefanie Jenni
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Stefanie Jenni
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006008446, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Dindan Solutions GmbH, in Oberbipp, CHE-114.927.613, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 236 vom 05.12.2022, Publ. 1005619172).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zingg, Manuel, von Busswil bei Melchnau, in Attiswil, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, mit Einzelunterschrift [bisher: in Niederönz, ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR01-1005645314, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
io360 AG, in Oberbipp, CHE-145.352.111, Kirchgasse 1a, 4538 Oberbipp, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
01.01.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten, die Verwaltung, die Verwertung, die Finanzierung und die Veräusserung von Beteiligungen an Unternehmen, die im In- und Ausland tätig sind. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen, sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum, Wertschriften, Immaterialgüterrechte und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen und Rechtsgeschäfte für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000 Namenaktien zu CHF 10.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief oder E-Mail an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 22.12.2022 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Stüber, Daniel, von Grenchen, in Oberbipp, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Stüber-Richard, Nadine, von Grenchen, in Oberbipp, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005631544, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Kulturverein OldCapitol, in Langenthal, CHE-459.841.990, Verein (SHAB Nr. 79 vom 24.04.2020, Publ. 1004876504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Aebi, Simon, von Wynigen, in Aarwangen, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift;
Schärer, Murielle, von Thörigen, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Rufener, Christian, von Langenthal, in Langenthal, Präsident des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jenni, Stefanie, von Homberg, in Wiedlisbach, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Locher, Jessica, von Hasle bei Burgdorf, in Lotzwil, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes;
Appenzeller, Mathias, von Madiswil, in Langenthal, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Käser, Mathias, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Seiler, Matthias, von Madiswil, in Aarwangen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten des Vorstandes [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten].