Informazioni su Yvon Bruno Jeiziner
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Yvon Bruno Jeiziner
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005275966, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung "altes Bellwald", in Bellwald, CHE-102.014.060, Stiftung (SHAB Nr. 97 vom 19.05.2017, S.0, Publ. 3533723).
Domizil neu:
c/o Gemeindeverwaltung, Hauptgasse 1, 3997 Bellwald.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wyden, Michael Albert, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten];
Holzer, Roger, von Bellwald, in Visp, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Volken, Simon, von Grengiols, in Bellwald, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1004463502, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Bittel & Jeiziner Bau GmbH, in Bellwald, CHE-108.597.536, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 79 vom 27.04.2009, Publ. 4991240).
Domizil neu:
c/o Peter Bittel, Dorf 273, 3997 Bellwald.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Raron, in Bellwald, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: Jeiziner, Bruno].
Numero di pubblicazione: 1126351, Ufficio del registro di commercio Vallese, (600)
Stiftung 'altes Bellwald', in Bellwald, CH-600.7.001.153-1, Stiftung (SHAB Nr. 244 vom 16.12.2009, S. 21, Publ. 5396452).
Urkundenänderung:
23.04.2011, 07.03.2013.
Domizil neu:
Gemeindeverwaltung, 3997 Bellwald.
Aufsichtsbehörde neu:
Präfekt des Bezirkes Goms. Die Stiftung wurde mit Verfügung der Aufsichtsbehörde vom 23.04.2011 von der Pflicht befreit, eine Revisionsstelle zu bezeichnen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Holzer, Otto, von Bellwald, in Bellwald, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Schwestermann & Michel Treuhand AG (CH-600.3.001.681-7), in Fiesch, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bittel, Martin, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Schmid, Paul, genannt Hans, von Bellwald, in Bern, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Schmid, Paul, Mitglied und Sekretär mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Wenger, Johann, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten [bisher: Wenger, Hans, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten];
Jeiziner, Yvon Bruno, genannt Bruno, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Lambrigger, Georg, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Perren, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Bittel, Reinhard, von Bellwald, in Bellwald, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Paris, Urban Johann, von Bellwald, in Reckingen VS (Reckingen-Gluringen), Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Paris, Urban, in Reckingen VS].