Informazioni su Ina Jegher Kehrli
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ina Jegher Kehrli
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3982358, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Regionale Sportanlage Brienz-Haslital, in Brienz BE, CH-092.5.002.507-0, Genossenschaft (SHAB Nr. 153 vom 10.08.1999, S. 5454).
Firma neu:
Genossenschaft Regionale Sportanlage Brienz-Haslital in Liquidation. Die Genossenschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 6.9.2006 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jegher Kehrli, Ina, von Basel, in Meiringen, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gertsch, Kurt, von Lauterbrunnen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hulliger, Samuel, von Heimiswil, in Brienz BE, Präsident und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Canale, Reto, von Innertkirchen, in Brienz BE, Mitglied und Kassier, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fotsch, Christian, von Hallau, in Brienz BE, Vizepräsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wirz, Therese, von Hombrechtikon, in Brienz BE, Mitglied und Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Genossenschaft Sportanlage Brunnen, Brienz, in B r i e n z B E, Genossenschaft (SHAB Nr. 2 vom 04.01.1996, S. 32).
Statutenänderung:
04.02.1997.
Firma neu:
Genossenschaft Regionale Sportanlage Brienz- Haslital.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kehrli, Heinz, von Schwanden bei Brienz, in Brienz BE, Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zysset, Marcel, von Bettwil, in Brienz BE, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Flühmann, Kurt, von Brienzwiler, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Grossniklaus, Johannes, von Beatenberg, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Theiler, Willy, von Spiez, in Brienz BE, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jegher Kehrli, Ina, von Basel, in Meiringen, Sekretärin, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gertsch, Kurt, von Lauterbrunnen, in Meiringen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.