Informazioni su Margrit Johanna Jann-Kestenholz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Margrit Johanna Jann-Kestenholz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006029110, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Inholz GmbH, in Lausen, CHE-243.630.802, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2012, S.0, Publ. 6527550).
Statutenänderung:
16.04.2024.
Sitz neu:
Bennwil.
Domizil neu:
Zielengässli 9, 4431 Bennwil.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jann-Kestenholz, Margrit, von Stans, in Weggis, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grunauer, Roman, von Neftenbach, in Bennwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Lausen].
Numero di pubblicazione: 3744521, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Öko-Job, in Gelterkinden, CHE-106.830.302, Stiftung (SHAB Nr. 196 vom 10.10.2016, Publ. 3099239).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jann-Kestenholz, Margrit Johanna, von Stans, in Weggis, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, Kassierin, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Zingrich Eichenlaub, Eva, von Saxeten, in Kölliken, Vizepräsidentin des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Erlinsbach (SO), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung];
Wettstein, Annette, von Fislisbach, in Basel, Mitglied des Stiftungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 2135449, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
nateco-ag-3704251851" target="_blank">nateco ag, in Gelterkinden, CHE-105.685.925, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2014, Publ. 1383333).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner, Christian, von Bühler, in Gelterkinden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit ohne Zeichnungsberechtigung;
Jann-Kestenholz, Margrit, von Stans, in Weggis, mit Einzelunterschrift.