Informazioni su Claudia Jann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Claudia Jann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3667105, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Innvent GmbH, in St. Moritz, CHE-206.546.379, Via Somplaz 68, 7512 Champfèr, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
18.07.2017.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von Kommunikationsdienstleistungen;
vollständige Zweckumschreibung gemäss Statuten.
Stammkapital:
CHF 20'000.00. Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Publikationsorgan:
SHAB. Alle Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen in schriftlicher Form oder per e-Mail. Gemäss Erklärung vom 18.07.2017 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Jann, Claudia, von Celerina/Schlarigna, in St. Moritz, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Schaltegger, Daniel, von Thundorf, in Sils im Engadin/Segl, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 10 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1704209, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Future Hope Switzerland, in Zürich, CHE-238.962.144, Verein (SHAB Nr. 115 vom 16.06.2011, Publ. 6207314).
Statutenänderung:
07.05.2014.
Name neu:
Preeti - Charity for Kids in India.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt in Indien tätige Kinderhilfsprojekte ideell, finanziell und personell zu unterstützen. Der Verein ist gemeinnützig. Alle Tätigkeiten werden ehrenamtlich ausgeführt. Der Verein verfolgt keinen kommerziellen Zweck und erstrebt keinen Gewinn. Zudem ist der Verein politisch und konfessionell neutral.
Mittel neu:
Spenden und andere freiwillige Zuwendungen aller Art, Sponsoren-Beiträge, Einnahmen und Erlöse aus Veranstaltungen, Zinsen. [gestrichen: Mittel: Mitgliederbeiträge, Sach- und Geldspenden und Zuwendungen.].[Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sardegno, Antonino, von Aarau, in Lachen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jann, Claudia, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhardt, Stephan, von Dübendorf, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Guggenbühl, Alexander, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Müller, Andreina, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Felderhoff, Juliane, von Dällikon, in Erlenbach ZH, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6207314, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Future Hope Switzerland, in Zürich, CH-020.6.001.527-6, c/o Monterosa Services AG, Gutenbergstrasse 6, 8002 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
19.04.2011.
Zweck:
Der Verein bezweckt die in England und Indien registrierte Stiftung FUTURE HOPE (UK registered charity No 1001769/Indian registered charity No 14019P) ideell, finanziell und personell zu unterstützen. Der Verein kann im Übrigen auch alle anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck des Vereins direkt oder indirekt im Zusammenhang stehen. Der Verein verfolgt seinen Zweck als gemeinnützige, nicht auf Gewinn ausgerichtete Institution und er verfolgt weder Erwerbs-, Selbsthilfe- noch kommerzielle Zwecke. Das Vereinsvermögen und allfällige Erträge daraus dürfen nur für die obenstehenden oder diesen verwandten Zwecke verwendet werden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge, Sach- und Geldspenden und Zuwendungen.
Organisation:
Vereinsversammlung, Vorstand von mindestens drei Personen und Rechnungsrevisoren.
Eingetragene Personen:
Sardegno, Antonino, von Aarau, in Lachen, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Felderhoff, Juliane, von Dällikon, in Erlenbach ZH, Vizepräsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Jann, Claudia, von Celerina/Schlarigna, in Celerina/Schlarigna, Mitglied des Vorstandes und Aktuarin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Guggenbühl, Alexander, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Vorstandes und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Neidhardt, Stephan, von Dübendorf, in Wallisellen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.