Informazioni su Peter Jäger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Peter Jäger
Ultimi comunicati FUSC: Peter Jäger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004870684, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pre2media gmbh, in Uster, CHE-109.066.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 45 vom 06.03.2019, Publ. 1004581041).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Thurnherr, Roger, von Au (SG), in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Peter, von Volketswil, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: HR02-1004581041, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pre2media gmbh, in Hombrechtikon, CHE-109.066.709, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, S.0, Publ. 6848992).
Statutenänderung:
28.02.2019.
Sitz neu:
Uster.
Domizil neu:
Dammstrasse 8, 8610 Uster.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Verkauf von und den Handel mit Soft- und Hardware, die Schulung, die Beratung und den Support von Soft- und Hardware in der graphischen Industrie sowie Dienstleistungen und Produktionen in der graphischen Industrie. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Peter, von Volketswil, in Wetzikon (ZH), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Gossau (ZH), mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Thurnherr, Roger, von Au (SG), in Dürnten, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rüti (ZH), mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Koster Consulting AG (CHE-104.890.782), in Hombrechtikon, Revisionsstelle, [bisher: Koster Consulting AG].
Numero di pubblicazione: 5709548, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
pre2media gmbh, in Hombrechtikon, CH-020.4.023.582-4, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 130 vom 08.07.2008, S. 29, Publ. 4562906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Trachsler Treuhand AG, in Uster, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jäger, Peter, von Volketswil, in Gossau ZH, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
BDO AG (CH-020.9.901.288-5), in Wetzikon ZH, Revisionsstelle.