Informazioni su Hans Jacquemai
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Jacquemai
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006017946, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alwa Grunder AG, in Kölliken, CHE-106.049.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 165 vom 27.08.2015, Publ. 2341533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Jacquemai, Hans, von Roggenburg, in Kriegstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Buser, Manfred, von Erlinsbach SO, in Erlinsbach SO, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Grütter, Sébastien, von Gretzenbach, in Beinwil am See, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Marino, Claudio, österreichischer Staatsangehöriger, in Rupperswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Feraj, Cristina, österreichische Staatsangehörige, in Rupperswil, mit Einzelprokura.
Numero di pubblicazione: 2341533, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alwa Grunder AG, in Kölliken, CHE-106.049.614, Aktiengesellschaft (SHAB Nr.166 vom 29.08.2011, Publ. 6312842).
Statutenänderung:
05.08.2015.
Zweck neu:
Handel mit und Vertrieb von Waagen und Wiegeanlagen aller Art, Maschinen der Lebensmittelbranche sowie weiteren Waren, Erbringung von Service- und anderen Dienstleistungen für Waagen, Wiegeanlagen und anderen Maschinen der Lebensmittelbranche;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen, Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 05.08.2015 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Welte Treuhand AG ( CHE-108.120.306), in Aarau, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquemai, Hans, von Roggenburg, in Kriegstetten, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Fraubrunnen].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Alwa Grunder AG, in Kölliken , Handel mit und Vertrieb von Waagen und Wiegeanlagen aller Art usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr.67 vom 5.4.1990 S.1336).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Jacquemai, Hans, von Roggenburg, in Fraubrunnen, Präsident, mit Einzelunterschrift (bisher: in Würenlos);
Welte Treuhand AG, in Küttigen, Revisionsstelle.