Informazioni su Hans Peter Iten
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Hans Peter Iten
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3538019, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Stiftung für Oberflächentechnik (SSO), in Bern, CHE-104.347.041, Stiftung (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1898511).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Hans Peter, von Zug, in Muri AG, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Betschart, Thomas, von Steinerberg und Zürich, in Stansstad, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Galliker, Peter, von Willisau, in Hirzel, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pecoraro, Gino, von Willisau, in Dietwil, Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 2959013, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Iten Galvanik AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-115.793.611, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2923651).
Statutenänderung:
01.07.2016.
Firma neu:
BWB-Iten AG.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Iten, Hans Peter, von Zug, in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Iten-Da Rosa, Manuela, von Zug, in Muri (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wunderlin, Oliver, von Zeiningen, in Buochs, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Betschart, Andreas, von Zürich, in Buochs, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Martin, von Zug, in Fischbach-Göslikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wohlen (AG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Lütolf, Urs, von Emmen, in Kerns, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meingast, Claudia, von Ebikon, in Kriens, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pfenninger, Marc, von Dagmersellen, in Luzern, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1234831, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
I & Z Elektroforming AG, in Rudolfstetten-Friedlisberg, CHE-142.964.737, Bernstrasse 6, 8964 Rudolfstetten, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
03.12.2013.
Zweck:
Herstellung von dreidimensionalen Gegenständen mittels galvanotechnischem Verfahren mit Metall und deren Vertrieb;
kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, Grundstücke erwerben oder veräussern sowie Patente, Lizenzen und Know-how erwerben, veräussern und verwerten.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen:
Iten, Hans Peter, von Zug und Muri AG, in Muri AG, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zahn, Paul Johannes, deutscher Staatsangehöriger, in Neu-Ulm (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Iten, Maria Manuela, von Zug und Muri AG, in Muri AG, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Forensis Treuhand AG (CHE-109.054.161), in Olten, Revisionsstelle.