Informazioni su Daniel Ingold
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Daniel Ingold
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1909351, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Proinfo AG, bisher in Solothurn, CHE-107.390.990, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105713).
Gründungsstatuten:
15.10.1993.
Statutenänderung:
20.12.2014.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Calendaria AG, Calendariaweg 2, 6405 Immensee. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatschen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Josef, von Subingen, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Daniel, von Subingen, in Solothurn, Direktor, mit Einzelunterschrift;
Lauber, Ernest, von Täsch, in Lutry, Direktor, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
lemag treuhand & partner ag (CHE-104.456.925), in Solothurn, Revisionsstelle [bisher: lemag treuhand & partner ag];
Drosihn, Dr. Otto Wilhelm, deutscher Staatsangehöriger, in Lippstadt (DE), Präsident, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Versluijs, Pieter, von Winterthur, in Männedorf, Delegierter, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1565425, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Internova Holding AG, bisher in Solothurn, CHE-107.530.179, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2013, Publ. 1105701).
Gründungsstatuten:
15.10.1993.
Statutenänderung:
12.06.2014.
Sitz neu:
Küssnacht SZ.
Domizil neu:
bei Calendaria AG, Calendariaweg 2, 6405 Immensee. [Weitere Statutenänderungen nicht publikationspflichtiger Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ingold, Josef, von Subingen, in Subingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ingold, Daniel, von Subingen, in Solothurn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
lemag treuhand & partner ag, in Solothurn, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Käppeli, Hans Peter, von Luzern, in Luzern, Präsident, mit Einzelunterschrift;
PricewaterhouseCoopers AG (CHE-434.873.063), in Luzern, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: 6729516, Ufficio del registro di commercio Soletta, (241)
Internova Holding AG, in Solothurn, CH-251.3.000.407-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 252 vom 27.12.2010, S. 21, Publ. 5960768).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kant, Matthias, deutscher Staatsangehöriger, in Krefeld (DE), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lauber, Ernst genannt Ernest, von Täsch, in Lutry, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Direktor mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Jansch, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Korschenbroich (DE), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Kaarst (DE), Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Ingold, Daniel, von Subingen, in Solothurn, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Subingen].