Informazioni su Zülfikar Ilhan
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Zülfikar Ilhan
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2957835, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Graf Baumaterial AG, in Dietlikon, CHE-103.477.474, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 117 vom 20.06.2014, Publ. 1564705).
Statutenänderung:
29.06.2016.
Sitz neu:
Schlieren.
Domizil neu:
Gaswerkstrasse 6, 8952 Schlieren.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Temur, Murat, türkischer Staatsangehöriger, in Regensdorf, Mitglied des Verwaltungsrates und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Ilhan, Zeynal, türkischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1863155, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Onem Gastro GmbH, in Zürich, CHE-364.676.124, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 37 vom 24.02.2014, Publ. 1361961).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Kücükaslan, Izzettin, türkischer Staatsangehöriger, in Winterthur, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Numero di pubblicazione: 1664367, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Meier Handels GmbH, bisher in Dübendorf, CHE-110.620.067, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 41 vom 28.02.2012, Publ. 6570984).
Gründungsstatuten:
07.04.2004.
Statutenänderung:
25.06.2014.
Firma neu:
CCM Gastro GmbH.
Uebersetzungen der Firma neu:
(CCM Gastro S.à.r.l) (CCM Gastro S.a.g.l) (CCM Gastro LLC).
Sitz neu:
Amriswil.
Domizil neu:
Untere Bahnhofstrasse 9, 8580 Amriswil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Handel mit Lebensmitteln und Getränken für Gastronomie und Waren aller Art im In- und Ausland sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen. Ferner bezweckt die Gesellschaft die Führung eines Restaurantbetriebes. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Sacheinlagevertrag vom 25.3.2004 eine Kaffeemaschine Cafina US Typ: C5-12C, eine Kühlvitrine Refri R400.A. / Modell 150-10-000.
einen Fernseher:
Flachbildschirm D Boss LT 20 FIP, einen Pizzaofen Fornitalila, eine Registrierkasse Omron / Modell RS 2810 und ein Menüsystem Fox The Fine of - Cooking, wofür CHF 39'000.-- auf das Stammkapital angerechnet werden.].Nebenleistungspflichten, Vorhand-, Vorkaufs- oder Kaufsrechte gemäss näherer Umschreibung in den Statuten.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Torun, Kadir, türkischer Staatsangehöriger, in Dietlikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ilhan, Zülfikar, türkischer Staatsangehöriger, in Oberengstringen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 390 Stammanteilen zu je CHF 100.00.