Informazioni su Gabriela Hutter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Gabriela Hutter
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gabriela Hutter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004753506, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Solopuntos GmbH, in Gais, CHE-388.671.324, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 129 vom 06.07.2011, S.0, Publ. 6239682).
Firma neu:
Solopuntos GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 01.11.2019 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Gesellschafterin, Geschäftsführerin und Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin].
Numero di pubblicazione: 6354724, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Hutter und Schmid AG, in Gais, CH-300.3.014.273-1, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 110 vom 08.06.2011, S. 0, Publ. 6196360).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schmid, Anita, von Diessenhofen, in Gais, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsidentin].
Numero di pubblicazione: 6239682, Ufficio del registro di commercio Appenzello Esterno, (300)
Solopuntos GmbH, in Gais, CH-300.4.017.076-1, Kehr 20, 9056 Gais, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
01.07.2011.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beratung, Projektsteuerung und Begleitung kommunikativer Prozesse in Wissenschaft und Kunst. Sie definiert und setzt Standards, auch für digitale Kompositionen und die Produktion und den Vertrieb von digitalen Kompositionen, die der Kunst zugehörig sind und kennzeichnet eigene Produktionen mit ihrem Label. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 01.07.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hutter, Gabriela, von Diepoldsau, in Gais, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00.