Informazioni su Markus Hutmacher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Markus Hutmacher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005698927, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hutmacher + Kissling Architekten HTL GmbH, in Buchs (AG), CHE-104.836.222, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 214 vom 04.11.2009, S.2, Publ. 5325554).
Statutenänderung:
28.02.2023.
Firma neu:
Hutmacher Architekten HTL GmbH.
Sitz neu:
Aarau.
Domizil neu:
Entfelderstrasse 51, 5000 Aarau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kissling, Jörg, von Wolfwil, in Buchs AG, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00].
Numero di pubblicazione: 1893539, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Genossenschaft Krone Aarau, in Aarau, CHE-103.810.697, Genossenschaft (SHAB Nr. 175 vom 09.09.2010, S. 1, Publ. 5805014).
Firma neu:
Genossenschaft Krone Aarau in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.11.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Vogel, Urs, von Zürich, in Basel, Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Präsident der Verwaltung mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 5325554, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hutmacher + Kissling Architekten HTL GmbH, in Buchs AG, CH-400.4.019.862-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2004, S. 2, Publ. 2598130).
Domizil neu:
Heinrich - Wehrli - Strasse 33, 5033 Buchs AG. Gemäss Erklärung der Geschäftsführung vom 10.06.2009 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hutmacher, Markus, von Konolfingen, in Aarau, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].