Informazioni su Jeannette Hunziker
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jeannette Hunziker
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005021964, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nomura Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.905.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 247 vom 20.12.2019, Publ. 1004788979).
Statutenänderung:
20.08.2020.
Uebersetzungen der Firma neu:
(Banque Nomura (Suisse) S.A.) (Banca Nomura (Svizzera) S.A.) (Nomura Bank (Switzerland) Ltd.).
Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 33'000'000.00].
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 20'000'000.00 [bisher: CHF 33'000'000.00].
Aktien neu:
20'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 [bisher: 33'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00].
Partizipationskapital neu:
[gestrichen: CHF 17'000'000.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.08.2020 werden 13'000 Namenaktien zu CHF 1'000.00 sowie 17'000 Namenpartizipationsscheine zu CHF 1'000.00 vernichtet und zurückbezahlt;
die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 06.11.2020 festgestellt.
Mitteilungen neu:
Alle Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch Brief an die im Aktienbuch zuletzt eingetragene Adresse.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Ozeki, Masanori, japanischer Staatsangehöriger, in Zürich, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunziker, Jeannette, von Schmiedrued, in Thalwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Näf, Taeko, von Oberhelfenschwil, in Eiken, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tanner, Pascal, von Riehen, in Basel, Generaldirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wanner, Robert Tapio, von Zürich, in Thalwil, stellvertretender Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Zürich];
Schmidt, Ursula, von Kleinandelfingen, in Kleinandelfingen, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Scholten, Eric, niederländischer Staatsangehöriger, in Zürich, Vizedirektor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4353419, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Nomura Bank (Schweiz) AG, in Zürich, CHE-105.905.558, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2017, Publ. 3601143).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Best, Daniela, von Zürich, in Zürich, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivprokura zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz];
Hunziker, Jeannette, von Schmiedrued, in Thalwil, Vizedirektorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien.