Informazioni su Jörg Huggenberger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Jörg Huggenberger
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Jörg Huggenberger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1613863, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Jugi Tours AG, in Bern, CHE-104.971.191, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 04.05.2012, Publ. 6665282).
Firma neu:
Jugi Tours AG in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Mark Sollberger, Dufourstrasse 18, 3005 Bern .
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 09.07.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huggenberger, Jörg, von Seon, in Bern, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sollberger, Mark, von Bolligen, in Bern, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
T + R AG (CHE-105.857.623), in Muri bei Bern, Revisionsstelle [bisher: T + R AG (CH-035.3.002.144-2)].
Numero di pubblicazione: 6124926, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
SFJK Stiftung Schweizer Jugendkarte, in Bern, CH-035.7.013.722-2, Stiftung (SHAB Nr. 216 vom 06.11.2008, S. 4, Publ. 4721018).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huggenberger, Jörg, von Seon, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kappeler, Markus, von Zürich und Bettwiesen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
de Carvalho, Catharina, von Guggisberg, in Zürich, Vizepräsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Marugg, Michael, von Klosters-Serneus, in Dübendorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Rennenkampff, Kaj, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Wicki, Marco, von Luzern, in Luzern, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pürro, Dominik, von Oberschrot, in Fribourg, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Renfer, Christian, von Meinisberg, in Biel/Bienne, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Häberli, Regula, von Münchenbuchsee, in Zuchwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Peter, von Madiswil, in Seedorf BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Sollberger, Mark, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied ohne Zeichnungsberechtigung];
Zihler, Stephan, von Mauensee, in Freimettigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: in Pensier (Barberêche)];
Schopper, Sylvie, von Domdidier, in Domdidier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holst, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Andrea, von Eggiwil, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6124920, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Schweizer Jugendkarte AG, in Bern, CH-035.3.029.567-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 53 vom 19.03.2003, S. 3, Publ. 909506).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kappeler, Markus, von Zürich und Bettwiesen, in Emmen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huggenberger, Jörg, von Seon, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Seiler, Peter, von Leimiswil, in Seedorf BE, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Leimiswil, Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Sollberger, Mark, von Bolligen, in Bern, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Ruppen, Dominik, von Naters, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schopper, Sylvie, von Domdidier, in Domdidier, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Zihler, Stephan, von Mauensee, in Freimettigen, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Holst, Christian, deutscher Staatsangehöriger, in Bern, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wüthrich, Andrea, von Eggiwil, in Neuenegg, mit Kollektivprokura zu zweien.