Informazioni su Prof. Dr. Jörg Hugel
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Prof. Dr. Jörg Hugel
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005644088, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Prof. Hugel AGPH, in Zürich, CHE-104.360.159, Verein (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2020, Publ. 1004948105).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hugel, Prof. Dr. Jörg, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneeberger, Thomas, von Orpund, in Bern, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Bösch, Pascal, von Nesslau, in Reinach (BL), Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004948105, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Prof. Hugel AGPH, in Zürich, CHE-104.360.159, Verein (SHAB Nr. 118 vom 20.06.2008, S.26, Publ. 4531372).
Statutenänderung:
29.05.2020.
Zweck neu:
Der Verein fördert die wissenschaftliche Ausbildung, Weiterbildung und Forschung an der ETH Zürich auf dem Gebiet der Antriebstechnik, Leistungselektronik und Mechatronik. Zu diesem Zweck verwertet er Erfindungen und andere wissenschaftliche Leistungen seiner Mitglieder und stellt den Reinerlös der ETH Zürich zur Ausbildung, Weiterbildung und Forschung auf dem Gebiet der Antriebstechnik, Leistungselektronik und Mechatronik zur Verfügung. Der Verein kann auf Beschluss des Vorstands auch andere wissenschaftliche Organisationen unterstützen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hugel, Prof. Dr. Jörg, von Zürich, in Zürich, Präsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: deutscher Staatsangehöriger];
Schneeberger, Thomas, von Orpund, in Bern, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Jegenstorf];
Seiler, Beat, von Tägerig, in Luzern, Mitglied des Vorstandes, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Arbeitsgemeinschaft Prof. Hugel AGPH, in Zürich, c/o ETH Zürich, El. techn. Entwicklungen und Konstruktionen, Gloriastrasse 35, 8006 Zürich, Verein (Neueintragung).
Statutendatum:
1.1.1996.
Zweck:
Förderung wissenschaftlicher Ausbildung, Weiterbildung und Forschung an der ETH Zürich auf dem Gebiet der elektrotechnischen Entwicklungen und Konstruktionen;
verwertet zu diesem Zweck Erfindungen und andere wissenschaftliche Leistungen seiner Mitglieder und stellt den Reinerlös der ETH Zürich zur Ausbildung, Weiterbildung und Forschung auf dem Gebiet der elektrotechnischen Entwicklungen und Konstruktionen zur Verfügung;
kann auf Beschluss der Mitgliederversammlung auch andere wissenschaftliche Organisationen unterstützen;
die Tätigkeit des Vereins ist von der wissenschaftlichen Tätigkeit der Professur für elektrotechnische Entwicklungen und Konstruktionen klar abgegrenzt;
Forschungsarbeiten, Aufträge und Dienstleistungen, welche den Forschungsvertragsweisungen des schweizerischen Schulrates unterstehen, werden ausschliesslich über die ETH Zürich abgewickelt und abgerechnet;
verwertet nur Erfindungspatente, welche von der Schulleitung freigegeben wurden.
Mittel:
Mitgliederbeiträge und Erlöse aus der Vereinstätigkeit.
Organisation:
Mitgliederversammlung, Vorstand von 3 Mitgliedern und Kontrollstelle.
Eingetragene Personen:
Hugel, Prof. Dr. Jörg, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Gempp, Thomas, von Basel, in Reinach BL, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Seiler, Beat, von Tägerig, in Kriens, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.