Informazioni su Roger Hug
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Roger Hug
Ultimi comunicati FUSC: Roger Hug
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006111474, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hallooh GmbH, in Opfikon, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 142 vom 26.07.2021, Publ. 1005257347).
Statutenänderung:
15.08.2024.
Sitz neu:
Stäfa.
Domizil neu:
Tödistrasse 11, 8712 Stäfa.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Stäfa, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Opfikon].
Numero di pubblicazione: HR02-1005257347, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hallooh GmbH, in Zürich, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 36 vom 21.02.2018, Publ. 4068719).
Statutenänderung:
16.07.2021.
Sitz neu:
Opfikon.
Domizil neu:
Bruggwiesenstrasse 6, 8152 Glattbrugg.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Opfikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 3636125, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Hallooh GmbH, in Mettmenstetten, CHE-391.397.968, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 237 vom 07.12.2015, Publ. 2521885).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Fontijn, Tamara Tabea, von Kesswil, in Steinmaur, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Berchtold, Pierre, von Zürich, in Mettmenstetten, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 7 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fontijn, Dominic, von Trub, in Steinmaur, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 6 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hug, Roger, von Zürich, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.