Informazioni su Thomas Hüsler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Hüsler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004981089, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Espalier Technologies GmbH, in Zürich, CHE-104.914.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 75 vom 19.04.2016, S.0, Publ. 2786057).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Rimmer, Anthony Marcus, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Hüsler, Thomas, von Nottwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pullen, Jolian, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 399 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00].
Numero di pubblicazione: 2786057, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Espalier Technologies GmbH, in Zürich, CHE-104.914.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2014, Publ. 1796953).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hüsler, Thomas, von Nottwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Pullen, Jolian, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift];
Rimmer, Anthony Marcus, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 1796953, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Espalier Technologies GmbH, in Zürich, CHE-104.914.371, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2014, Publ. 1273741).
Statutenänderung:
23.10.2014.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Erbringung von EDV-Dienstleistungen insbesondere im Bereich Software, Analysen und alle damit zusammenhängenden Beratungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Pullen, Jolian, britischer Staatsangehöriger, in Luzern, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Rimmer, Anthony Marcus, britischer Staatsangehöriger, in Zürich, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift und mit einem Stammanteil von CHF 20'000.00];
Hüsler, Thomas, von Nottwil, in Zürich, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 133 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Espalier Technologies GmbH (CHE-104.914.371), in Zürich, Gesellschafterin, mit einem Stammanteil von CHF 100.00.