Informazioni su Ursula Hürlimann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ursula Hürlimann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006105997, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft zusammen-h-alt, in Winterthur, CHE-116.183.869, Genossenschaft (SHAB Nr. 185 vom 25.09.2023, Publ. 1005844318).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Lüthy, Heinrich, von Schöftland, in Winterthur, Präsident der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hürlimann, Ursula, von Walchwil, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Beck, Thomas Martin, von Leuzigen, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Böckle, Peter, von Gaiserwald, in Zürich, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Winterthur];
Glässer, Monika Ruth, von Maienfeld, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: HR02-1004957628, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Genossenschaft zusammen-h-alt, in Winterthur, CHE-116.183.869, Genossenschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2019, Publ. 1004719233).
Domizil neu:
Tössfeldstrasse 23, 8400 Winterthur. [Der Verzicht auf eine eingeschränkte Revision wurde aufgehoben.] [gestrichen: Gemäss Erklärung vom 27.08.2010 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Zimmermann, Anton, von Horw, in Hittnau, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Stadelmann, Rudolf, von Elgg, in Hittnau, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Lüthy, Heinrich, von Schöftland, in Winterthur, Co-Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Solothurn, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Wiss, Elsbeth, von Sins, in Winterthur, Co-Präsidentin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Rheinau];
Hürlimann, Ursula, von Walchwil, in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Amlikon-Bissegg];
Mc Cammon, Rita, von Küssnacht (SZ), in Winterthur, Mitglied der Verwaltung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Ostschweizerische Treuhand Zürich AG (CHE-102.503.904), in Zürich, Revisionsstelle.
Numero di pubblicazione: HR01-1004793109, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
ImHaus AG, in Winterthur, CHE-248.755.865, c/o Christine Nünlist, Löwenstrasse 13, 8400 Winterthur, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
14.11.2019. 16.12.2019.
Zweck:
Die Gesellschaft bietet Dienstleistungen im Bereich Hotellerie, Gastronomie und Reinigung/Unterhalt. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.00.
Aktien:
40 Namenaktien zu CHF 5'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 14.11.2019 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hürlimann, Ursula, von Walchwil, in Amlikon-Bissegg, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Gandin, Ursula, von Zürich, in Urdorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.