Informazioni su Peter Hübscher
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Hübscher
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6009590, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Hübscher & Partner Architekturbüro AG, in Buttwil, CH-400.3.007.602-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 221 vom 13.11.1998, S. 7768).
Statutenänderung:
18.01.2011.
Firma neu:
Hübscher Architekten AG.
Domizil neu:
Burkardusstrasse 13, 5632 Buttwil. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 18.01.2011 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision..
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Litrag Treuhand AG, in Wohlen, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Buttwil, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hübscher, Ankica, von Radelfingen, in Buttwil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 5467174, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Feldmann-Immobilien AG, in Muri AG, CH-400.3.010.032-0, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 84 vom 02.05.2008, S. 2, Publ. 4456948).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Scherer, Andreas, von Untersiggenthal, in Künten, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift [bisher:in Untersiggenthal, ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gruber, Carlo, von Neuenkirch und Ruswil, in Luzern, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3131648, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Feldmann-Immobilien AG, in Muri AG, CH-400.3.010.032-0, Erwerb und Vermietung von bebauten und unbebauten Grundstücken usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 27 vom 10.02.2004, S. 2, Publ. 2111210).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hübscher, Peter, von Radelfingen, in Buttwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Scherer, Andreas, von Untersiggenthal, in Untersiggenthal, mit Kollektivunterschrift zu zweien.