Informazioni su Walter Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Walter Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3971210, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AxisPort AG in Liquidation, in Zürich, CH-020.3.029.515-1, Erwerb, Verwaltung von Gegenständen im Telekommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 62 vom 29.03.2007, S. 21, Publ. 3862616).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Croft, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung;
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hall, Steven David, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (Surrey, UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Huber, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3862616, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AxisPort AG, in Zürich, CH-020.3.029.515-1, Erwerb, Verwaltung von Gegenständen im Telekommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 210 vom 30.10.2006, S. 19, Publ. 3612954).
Firma neu:
AxisPort AG in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 23.02.2007 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Croft, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Felder, Dr. Urs, von Inwil und Schüpfheim, in Cham, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hall, Steven David, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (Surrey, UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Huber, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Eisenhart, Fritz, von Tramelan, in Lausanne, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 3375008, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AxisPort AG, in Zürich, CH-020.3.029.515-1, Erwerb, Verwaltung von Gegenständen im Telekommunikationsbereich, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 47 vom 08.03.2006, S. 21, Publ. 3277778).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Ford, Adrian, britischer Staatsangehöriger, in Taunton (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hall, Steven David, britischer Staatsangehöriger, in Farnham (Surrey, UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Walter, von Zürich, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pape, James Bernard, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Croft, Jonathan, britischer Staatsangehöriger, in London (UK), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Christoph, von Frauenfeld und Roggwil TG, in Frauenfeld, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Münch, Alfred, von Basel, in Zollikon, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pellegrino, Renata, von Meltingen, in Wädenswil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.