Informazioni su Ernst Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Ernst Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6108834, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
CommCon Concept GmbH, in Buochs, CH-150.4.000.486-7, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 251 vom 29.12.2008, S. 18, Publ. 4804826).
Firma neu:
CommCon Concept GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 31.03.2011 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Gesellschafter und Geschäftsführer und Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 4466810, Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden, in Stans, CH-150.7.000.031-9, Stiftung (SHAB Nr. 120 vom 25.06.2007, S. 13, Publ. 3991370).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schallberger, Leo, von Ennetmoos, in Oberdorf NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Peter, von Hitzkirch und Buttwil, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Garcia, Ruth, von Hergiswil NW, in Hergiswil NW, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Lussi-Unternährer, Josef, von Stans, in Büren NW (Oberdorf NW), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Niederberger-Odermatt, Johann, von Wolfenschiessen, in Dallenwil, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Balmer-Etienne AG Stans, in Stans, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Reichlin, Gerhard Josef, von Schwyz, in Stans, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Achermann, Max, von Buochs, in Stans, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung];
Balmer-Etienne AG, in Stans (CH-150.9.000.172-8), Revisionsstelle.
Ufficio del registro di commercio Nidvaldo, (150)
Stiftung Behinderten-Betriebe Nidwalden, in Stans, Stiftung (SHAB Nr. 170 vom 01.09.2000, S. 5984).
Domizil neu:
Weidlistrasse 2, 6370 Stans.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Achermann, Josef, von Buochs, in Buochs, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zimmermann, Otto, von Buochs, in Buochs, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schallberger, Leo, von Ennetmoos, in Oberdorf NW, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Huber, Ernst, von Schöfflisdorf, in Buochs, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Strebel, Peter, von Hitzkirch und Buttwil, in Buochs, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Frei, Wilhelm, von Au SG, in Sarnen, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien.