Informazioni su André Huber
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome André Huber
Ultimi comunicati FUSC: André Huber
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005813937, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MentalPlus GmbH, in St. Gallen, CHE-113.774.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 201 vom 17.10.2019, Publ. 1004739801).
Firma neu:
MentalPlus GmbH in Liquidation.
Weitere Adressen:
c/o André Huber, Schönheimstrasse 9, 9404 Rorschacherberg (Liquidationsadresse). Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 04.08.2023 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, André, von Mels, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, Liquidator, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift];
Huber-Stoller, Nicole Simone, von Mels, in Rorschacherberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Brändle, Dominique Mireille, von Menznau, in Alterswilen (Kemmental), Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Romanshorn];
Riedweg, Gilles Marcel, von Menznau, in Egnach, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in St. Gallen].
Numero di pubblicazione: HR02-1004739801, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
MentalPlus GmbH, in St. Gallen, CHE-113.774.577, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2018, S.0, Publ. 4339293).
Statutenänderung:
08.10.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Durchführen von Mentalcoaching und Hypnosetherapie für Einzelpersonen wie auch Gruppen sowie Coaching im Allgemeinen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Sicherheiten für Verbindlichkeiten verbundener Gesellschaften abgeben.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Huber, André, von Mels, in Rorschacherberg, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Huber-Stoller, Nicole Simone, von Mels, in Rorschacherberg, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 10'000.00];
Brändle, Dominique Mireille, von Menznau, in Romanshorn, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Riedweg, Gilles Marcel, von Menznau, in St. Gallen, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 50 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1004606613, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
ALL CONSULTING AG, in St. Gallen, CHE-106.002.593, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 143 vom 26.07.2018, S.0, Publ. 4383307).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Huber, André, von Mels, in Rorschacherberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.