Informazioni su Dr. Torsten Hoof
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Dr. Torsten Hoof
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005464600, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Exact Sciences International Sàrl, in Baar, CHE-114.732.311, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 146 vom 30.07.2021, Publ. 1005261530).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoof, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Coward, David Scott, amerikanischer Staatsangehöriger, in Madison (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
La Regina, Antonio, italienischer Staatsangehöriger, in Zug, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Herriott, James Michael John, amerikanischer Staatsangehöriger, in Verona (US), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift;
Petit, Stéphane Marcel Pierre, französischer Staatsangehöriger, in Mulhouse (FR), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1812413, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Endocyte Europe GmbH, in Zug, CHE-219.534.517, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 88 vom 08.05.2013, Publ. 7181288).
Firma neu:
Endocyte Europe GmbH in Liquidation.
Domizil neu:
c/o Peter M. Studer, Baarerstrasse 2, 6300 Zug. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 03.11.2014 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoof, Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Studer, Peter M., von Escholzmatt-Marbach und Entlebuch, in Hünenberg, Liquidator, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1782099, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
LUMITEREO GmbH, in Menzingen, CHE-263.658.755, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 89 vom 09.05.2014, Publ. 1493819).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoof, Dr. Torsten, deutscher Staatsangehöriger, in Menzingen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hoof, Anja, deutsche Staatsangehörige, in Menzingen, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift und Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, mit 200 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].