Informazioni su Eveline Heidi Honegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Eveline Heidi Honegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3916581, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
ITCON GmbH, in Zug, CHE-104.615.997, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2009, Publ. 5158676).
Firma neu:
ITCON GmbH in Liquidation. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 28.11.2017 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Honegger, Eveline, von Zürich, in Schwerzenbach, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00 [bisher: Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift];
Honegger, Richard, von Ebnat-Kappel, in Schwerzenbach, Liquidator, mit Einzelunterschrift, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00 [bisher: Gesellschafter, mit Einzelunterschrift, Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift].
Numero di pubblicazione: 955535, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Bern, CH-035.9.030.103-0, Zweigniederlassung (SHAB Nr. 94 vom 15.05.2012, Publ. 6679276).
mit Hauptsitz in:
Basel.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Friedli, Hansjörg, von Ochlenberg, in Thun, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Caldelari, Mafalda, von Lugano, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer, Anton, von Schwyz, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Honegger, Eveline Heidi, von Ebnat-Kappel und Zürich, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 951593, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
LGT Bank (Schweiz) AG, in Basel, CH-170.3.025.067-5, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 72 vom 16.04.2013, Publ. 7149146).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Tanner-Gubser, Karen, von Quarten, in Herrliberg, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Heinzer, Anton, von Schwyz, in Uetikon am See, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Oes, Hanspeter, von Ermatingen, in Horgenberg, Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Camenisch, Sarah Ursina, von Bonaduz, in Baden, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hermann, Roger Ernst, von Neuenkirch, in Nottwil, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Caldelari, Mafalda, von Lugano, in Birmensdorf ZH, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz;
Hautle, Claude, von Appenzell, in Flüh, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz [bisher: in Basel];
Honegger, Eveline Heidi, von Zürich, in Schwerzenbach, mit Kollektivunterschrift zu zweien beschränkt auf den Hauptsitz.