Informazioni su Christine Honegger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christine Honegger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1348791, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
NCS Network Communication & Security GmbH, in Schwerzenbach, CHE-102.364.666, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 67 vom 05.04.2011, Publ. 6107052).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 1310321, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP), in Meilen, CHE-103.680.638, Verein (SHAB Nr. 179 vom 14.09.2012, Publ. 6849606).
Name neu:
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP) in Liquidation. Der Verein ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 30.08.2013 aufgelöst.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Günthardt, Beat, von Küsnacht ZH und Adliswil, in Küsnacht ZH, Mitglied des Vorstandes und Kassier und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes und Kassier mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes und Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Vorstandes ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: 6849606, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Verein Pferdesportanlage Pfannenstiel (VPP), in Meilen, CH-020.6.000.126-7, Verein (SHAB Nr. 28 vom 11.02.2004, S. 21, Publ. 2112832).
Domizil neu:
c/o Dieter Jenny, Herrenweg 198, 8706 Meilen. [Gestrichene Angaben über die Organisation aufgrund geänderter Eintragungsvorschriften gemäss Art. 92 HRegV.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Krähenbühl, Erich, von Trub, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Oberholzer, Werner, von Wald ZH, in Zumikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Suter, Rudolf, von Küsnacht ZH und Affoltern am Albis, in Meilen, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Isler, Rudolf, von Herrliberg, in Egg, Vizepräsident des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Herrliberg];
Honegger, Christine, von Stäfa, in Stäfa, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Egg, Cornelia, von Zürich, Eriz und Poschiavo, in Egg, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.