Informazioni su Marcel Hollenstein
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marcel Hollenstein
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004978505, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMROS - GLOBAL GmbH, in Kloten, CHE-115.760.534, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 139 vom 22.07.2019, Publ. 1004680603).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hollenstein, Marcel, von Mosnang, in Bad Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Tavani, Eros Antonio, von Tamins, in Bürglen (TG), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Meier, Bernhard, von Maur, in Schleinikon, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Renga, Giovanni, von Niederhasli, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 90 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederhasli, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Renga, Giuseppe, von Niederhasli, in Niederglatt, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 60 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Niederhasli, ohne eingetragene Funktion, mit Einzelprokura, ].
Numero di pubblicazione: 944597, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMROS - GLOBAL GmbH, in Bülach, CH-020.4.042.758-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 51 vom 14.03.2013, Publ. 7103978).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Marcel, von Mosnang, in Bad Zurzach, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Rekingen AG und mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tavani, Eros Antonio, von Tamins, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Renga, Giovanni, von Niederhasli, in Niederhasli, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: 7103978, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
AMROS - GLOBAL GmbH, in Bülach, CH-020.4.042.758-2, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 166 vom 27.08.2010, S. 20, Publ. 5787126).
Statutenänderung:
22.02.2013.
Stammkapital neu:
CHF 30'000.00 [bisher: CHF 20'000.00]. Bei der Kapitalerhöhung vom 22.02.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 10'000.00 verrechnet, wofür 100 Stammanteile zu CHF 100.00 ausgegeben werden.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hollenstein, Marcel, von Mosnang, in Rekingen AG, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bad Zurzach und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00];
Tavani, Eros Antonio, von Tamins, in Weinfelden, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 150 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in Bürglen TG und mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00].