Informazioni su Christian Hohle
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Christian Hohle
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004768419, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Norske Skog (Schweiz) AG, bisher in Zollikon, CHE-107.903.079, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 200 vom 16.10.2013, Publ. 1129791).
Statutenänderung:
01.10.2019.
Sitz neu:
Münsterlingen.
Domizil neu:
Im Seegarte 18, 8597 Landschlacht.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wood, Rober, britischer Staatsangehöriger, in Bellshill (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Stirling (UK) (GB)];
Hohle, Christian, von Zürich, in Landschlacht (Münsterlingen), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift [bisher: in Zürich].
Numero di pubblicazione: 1555007, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Norske Skog Holdings (Schweiz) AG, in Zug, CHE-101.337.000, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555106).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Sollie, Rune, amerikanischer Staatsangehöriger, in Baerums Verk (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 6691772, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Norske Skog Forests Holdings AG, in Zug, CH-170.3.024.623-3, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 03.07.2008, S. 29, Publ. 4555018).
Statutenänderung:
15.05.2012.
Mitteilungen neu:
Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen schriftlich, falls die Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, andernfalls durch Publikation im SHAB.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hohle, Christian, von Zürich, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Clasen, Jan-Hinrich, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Renggli, Michael, von Entlebuch, in Zug, Direktor, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Röneid, Audun, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift;
Sperre, Lars Peder, norwegischer Staatsangehöriger, in Oslo (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zandjani, Thomas, norwegischer Staatsangehöriger, in Asker (NO), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG].