Informazioni su Marianne Hofstetter-Pulfer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Marianne Hofstetter-Pulfer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005977220, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Swiss Histo Tech (SHT), bisher in Basel, CHE-110.189.477, Verein (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728237).
Statutenänderung:
17.05.2019. 04.11.2023.
Sitz neu:
Ittigen.
Domizil neu:
c/o Pathologie Länggasse, Worblentalstrasse 32, 3063 Ittigen.
Weitere Adressen:
Postfach, 3097 Liebefeld.
Zweck neu:
Die Ziele der Gesellschaft sind: Die Weiterbildung auf dem Gebiet der Histologie Technik und angrenzenden Bereichen der Histologie zu fördern, anzuregen, zu vermitteln und auszubauen;
Workshops zur Bearbeitung verschiedenster Aspekte der Histologie zu veranstalten;
durch die Organisation von Tagungen, Symposien etc. Wissen und Informationen über die Histologie-Technik zu vermitteln und auszutauschen;
Publikationen im eigenen Organ zu veröffentlichen;
das Durchführen freiwilliger Qualitätskontrollen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Frank, Rajfa, von Bachenbülach, in Niederhasli, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Economou, Mary, zyprische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofstetter-Pulfer, Marianne, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Geesink, Angelique, niederländische Staatsangehörige, in Suhr, Präsidentin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsidentin des Vorstandes, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Trachsel, Gilda-Maria, von Rüeggisberg, in Wohlen b. Bern (Wohlen bei Bern), Mitglied und Sekretärin des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Trachsel, Gilda Maria, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Willi, Karin, von Hitzkirch, in Liebefeld (Köniz), Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Frenkendorf, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung];
Dugonjic, Jovana, von Staufen, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hubschmid, Rita, von Ostermundigen, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Mattei, Lara, von Arbedo-Castione, in Locarno, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 3728237, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Swiss Histo Tech (SHT), in Basel, CHE-110.189.477, Verein (SHAB Nr. 165 vom 28.08.2013, Publ. 1047643).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Sordet, Jessica, von Conthey, in Penthalaz, Vizepräsidentin des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Müller, Beatrix, von Solothurn, in Niederglatt, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Kaiser, Carmen, von Gams, in Horgen, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Van Geesink, Angelique, niederländische Staatsangehörige, in Suhr, Vizepräsidentin des Vorstandes, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Economou, Mary, zyprische Staatsangehörige, in Bern, Mitglied des Vorstandes, Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Kassierin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofstetter-Pulfer, Marianne, von Langnau im Emmental, in Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Trachsel, Gilda Maria, von Rüeggisberg, in Wohlen bei Bern, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.