Informazioni su Andrea Hofmann-Rinderknecht
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andrea Hofmann-Rinderknecht
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005995699, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IceCubator LAB AG, in Baar, CHE-433.521.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 42 vom 29.02.2024, Publ. 1005973755).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Wowra, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schmidt, Philipp, von Visp, in Bürchen, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hofmann-Rinderknecht, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005812906, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
IceCubator LAB AG, in Baar, CHE-433.521.006, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 08.06.2023, Publ. 1005763749).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Leitner, Roger, von Freienbach, in Oberrieden, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Michalak, Christoph, deutscher Staatsangehöriger, in Einsiedeln, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann-Rinderknecht, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Wowra, Sebastian, deutscher Staatsangehöriger, in Unterägeri, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zürcher, Heinz, von Horgen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4248969, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Unalone, in Zug, CHE-215.409.528, Verein (SHAB Nr. 70 vom 10.04.2017, Publ. 3458849).
Statutenänderung:
11.04.2017. [Änderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann-Rinderknecht, Andrea, österreichische Staatsangehörige, in Zug, Präsidentin des Vorstandes, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Vorstandes, mit Einzelunterschrift];
Erat, Anna, von Unteriberg, in Zürich, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Szucs, Tomas Dezso, von Basel, in Zollikon, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien.