Informazioni su Martin Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Martin Hofmann
Ultimi comunicati FUSC: Martin Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 724072, Ufficio del registro di commercio Zugo, (170)
Hot Informatik GmbH Sitz [bisher: Zofingen ], Entwicklung und Support von Software, GmbH (SHAB Nr. 117 vom 20.06.1995, Seite 3445).
Statutenänderung:
01.11.2002.
Firma Neu:
HOT Informatik GmbH.
Sitz Neu:
Baar.
Domizil Neu:
Altgasse 82, 6340 Baar.
Zweck Neu:
Erbringen von Dienstleistungen im Informatikbereich sowie Beratung von Kunden in allen Unternehmensbereichen inkl. Erbringen daraus resultierender Dienstleistungen;
kann Grundstücke erwerben und veräussern sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.
Publikationsorgan Bisher:
SHAB.
Eingetragene Personen Bisher:
Hofmann, Reto, Heimat Zofingen, in Zofingen, Gesellschafter, Stammanteil: CHF 1'000.
Geändert:
Hofmann, Martin, Heimat Zofingen, in Brittnau, Gesellschafter, Geschäftsführer mit Einzelunterschrift, Stammanteil: CHF 19'000 [bisher: in Zofingen].
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Terreactive AG, in A a r a u, Planung und Realisierung von Hard- und Softwarelösungen usw., Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 71 vom 12.04.1996, S. 2069).
Statutenänderung:
10.02.1999.
Zweck neu:
Entwicklung von Hard- und Softwarelösungen für Netzwerke und Informationssicherheit sowie Handel mit dazugehörenden Produkten und Dienstleistungen, insbesondere Anbietung von Consulting, Support und Schulung für interaktive Applikationen in weltweit vernetzten Informationssystemen wie dem Internet, Forschung und Entwicklung in diesem Fachgebiet;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Liberierung Aktienkapital neu:
CHF 55'000.-.
Aktien neu:
1'000 Namenaktien zu CHF 10.- (Stimmrechtsaktien) und 900 Namenaktien zu CHF 100.- [bisher: 100 Namenaktien zu CHF 1000.-].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Martin, von Zofingen, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bächli, Marc-Yves, von Würenlingen, in Aarau, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Patrick, von Rüeggisberg, in Olten, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Terreactive AG (Terreactive SA) (Terreactive Ltd), in Aarau, Herzogstrasse 26, 5000 Aarau, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
29.3.1996.
Zweck:
Planung und Realisierung von Hard- und Softwarelösungen sowie Handel mit und Vermittlung von dazugehörenden Produkten und Dienstleistungen, insbesondere Anbietung von Consulting, Support und Schulung für interaktive Applikationen in weltweit vernetzten Informationssystemen wie dem Internet, sowie Forschung und Entwicklung in diesem Fachgebiet;
die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder errichten, Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern sowie Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, verwalten und veräussern.
Aktienkapital:
Fr.100000.
Liberierung Aktienkapital:
Fr.50000.
Aktien:
100 Namenaktien zu Fr.1000.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen:
Hofmann, Martin, von Zofingen, in Zofingen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Meier, Roger, von Uffikon und Schenkon, in Zofingen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
BC Bilanz Control AG, in Reiden, Revisionsstelle.