Informazioni su Gottfried Hofmann
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Gottfried Hofmann
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 6196712, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MMS AG, in Urdorf, CH-020.3.006.369-8, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 102 vom 30.05.2007, S. 23, Publ. 3951906).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Gottfried, von Elsau, in Unterägeri, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofmann, Florence, von Elsau, in Zürich, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Bou-Habib, George, dänischer Staatsangehöriger, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivprokura zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivprokura zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6082544, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Microcut AG, in Lengnau BE, CH-073.3.005.666-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2005, S. 3, Publ. 2810818).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Moning, Urs, von Bettlach, in Walkringen, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hofmann, Gottfried, von Elsau, in Unterägeri, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Franzen, Willi Christoph, von Winterthur, in Niederweningen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Mikhail, Patric Dr., von Diemtigen, in Bern, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6028786, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
FiberTec AG, in Lengnau BE, CH-073.3.011.830-2, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 218 vom 12.11.2003, S. 4, Publ. 1255930).
Firma neu:
FiberTec AG in Liquidation.
Uebersetzungen der Firma neu:
[Die Übersetzungen werden im Handelsregister gelöscht].
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 02.02.2011 aufgelöst.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hofmann, Gottfried, von Elsau, in Unterägeri, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Maag, Urs, von Bachenbülach, in Lommiswil, Mitglied und Liquidator, mit Einzelunterschrift als Liquidator [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].