Informazioni su Martin Hoffmeister
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Martin Hoffmeister
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004691876, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seriko Gruppe AG, in Schlieren, CHE-196.437.806, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2019, Publ. 1004676496).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmeister, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Trachsel, Adrian Cornelius, von Rüeggisberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004629173, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seriko AG, in Schlieren, CHE-112.524.701, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 173 vom 07.09.2018, Publ. 1004451016).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hoffmeister, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Memic, Ismar, bosnisch-herzegowinischer Staatsangehöriger, in Unterentfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: 4376977, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Seriko Gruppe AG, in Schlieren, CHE-196.437.806, Badenerstrasse 118, 8952 Schlieren, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
08.06.2018. 02.07.2018.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Beteiligung an anderen Unternehmungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 100'000.00.
Aktien:
10'000'000 Namenaktien zu CHF 0.01. Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung vom 08.06.2018 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hoffmeister, Martin, deutscher Staatsangehöriger, in Mellingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Trachsel, Adrian Cornelius, von Rüeggisberg, in Feusisberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.