Informazioni su Thomas Hofer
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Thomas Hofer
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Thomas Hofer
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004457323, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Adelboden-Tourismus, in Adelboden, CHE-105.810.260, Verein (SHAB Nr. 176 vom 12.09.2016, Publ. 3048973).
Statutenänderung:
15.06.2018.
Name neu:
Adelboden Tourismus.
Zweck neu:
Der Verein bezweckt die Entwicklung und Förderung des Tourismus in Adelboden (im Weiteren vgl. Statuten).
Mittel neu:
Mittel: Mitgliederbeiträge, allfällige zusätzliche Beiträge der Gemeinde und Leistungsträger für Events und Aktivitäten, die im Kompetenzbereich der Tourismusvereine verbleiben, Darlehen, private oder öffentliche Beiträge und Spenden. [bisher: Mittel: Mitgliederbeiträge, Werbebeiträge, welche durch die Tourismusförderungsabgabe ersetzt werden, sobald das entsprechende Gemeindereglement rechtskräftig ist, Kurtaxen gemäss Gemeindereglement, allfällige gesetzliche Beiträge zur Wirtschaftsförderung, Gemeindebeiträge, Verkaufserträge, Kommissionen, Honorare und Provisionen, Subventionen, Sponsorenbeiträge und Zuwendungen.].
Mitteilungen an die Mitglieder:
persönlicher Brief, E-Mail oder Publikation im Anzeiger oder SHAB. [bisher: Mitteilungen an die Mitglieder: persönlicher Brief;
falls der Vorstand eine Publikation als angezeigt erachtet, im Anzeiger für den Amtsbezirk Frutigen und in gesetzlich vorgesehenen Fällen im SHAB.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hari, Anton Friedrich, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hofer, Thomas, von Lotzwil, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Steinhauer, Marc, von Riggisberg, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Schmid, Peter, von Frutigen, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Pfenninger, Urs, von Bäretswil, in Adelboden, Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
SRG Schweizerische Revisionsgesellschaft AG (CHE-454.531.476), in Bern, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Burn, Daniel, von Adelboden, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Diebold, Ralf Marc, deutscher Staatsangehöriger, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lock, Anke Anni Elsbeth, deutsche Staatsangehörige, in Adelboden, Mitglied des Vorstandes, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 6311094, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Adelboden-Tourismus, in Adelboden, CH-092.6.001.485-3, Verein (SHAB Nr. 142 vom 25.07.2011, S. 0, Publ. 6270504).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Müller, René, von Rohrbach, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hofer, Thomas, von Lotzwil, in Adelboden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Numero di pubblicazione: 4437916, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Thomas Hofer und Ilona Richter, in Adelboden, CH-036.2.041.758-9, Hotel Des Alpes, Hahnenmoosstrasse 34, 3715 Adelboden, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
15.04.2008.
Zweck:
Betrieb des Hotel/Restaurant Des Alpes in Adelboden. Setzt das Geschäft der erloschenen Einzelfirma Ueli Gempeler, in Adelboden (CH-092.1.003.898-9), fort.
Eingetragene Personen:
Hofer, Thomas, von Lotzwil, in Adelboden, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Richter, Ilona, deutsche Staatsangehörige, in Adelboden, Gesellschafterin, mit Einzelunterschrift.