Informazioni su Urs Hitz
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Urs Hitz
Partecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Urs Hitz
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004477255, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lamprecht-Steiger Stiftung, in Zürich, CHE-110.541.373, Stiftung (SHAB Nr. 30 vom 12.02.2016, Publ. 2663127).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Urs, von Schneisingen, in Langnau am Albis, Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Honegger, Paul, von Hinwil, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 2492901, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
MS Multi System AG, in Adliswil, CHE-108.108.400, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 13 vom 19.01.2001, S. 409).
Statutenänderung:
21.10.2015.
Sitz neu:
Thalwil.
Domizil neu:
Schützenstrasse 3, 8800 Thalwil.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb einer Handelsgesellschaft für die Planung und Einrichtung von Systemen für kaufmännische und technische Arbeitsplätze sowie für verwandte Gebiete;
kann auch Produkte unter eigenem Markennamen herstellen lassen und sich insbesondere an anderen Unternehmungen beteiligen und Liegenschaften erwerben. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Urs, von Schneisingen, in Langnau am Albis, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Einzelunterschrift];
Hitz, Reto, von Schneisingen, in Adliswil, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: ohne eingetragene Funktion mit Einzelprokura];
Sihlta Treuhand und Revisions AG (CHE-107.896.404), in Thalwil, Revisionsstelle [bisher: Sihlta Treuhand und Revisions AG].
Numero di pubblicazione: 5475676, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Lamprecht-Steiger Stiftung, in Zürich, CH-020.7.000.249-3, Stiftung (SHAB Nr. 2 vom 04.01.2008, S. 41, Publ. 4269982).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Forster, Gertrud, von Schaffhausen, in Zürich, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hitz, Urs, von Schneisingen, in Langnau am Albis, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Lamprecht, Lotti, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.