Informazioni su Peter Hirter
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Peter Hirter
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1004624576, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Septem Vitae AG, in St. Gallen, CHE-114.932.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 158 vom 18.08.2015, S.0, Publ. 2326633).
Statutenänderung:
28.03.2019.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt innovatives und alternatives Investment, das Erarbeiten und Unterstützen von kreativen Businesscases, vor allem auch in den Bereichen Handicap, Umwelt, Equiden und Sport;
einge-schlossen der Handel entsprechender Assets und das Erbringen von diesbezüglichen Dienstleistungen. Sie kann zu diesem Zwecke auch Lizenzen und andere Immaterialgüter-rechte sowie Vertriebs- oder Vermarktungsrechte erwerben oder verge-ben sowie Kooperationen und Joint-Ventures jeglicher Art eingehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen und Toch-tergesellschaften errichten und sich an gleichartigen oder verwandten Unternehmungen beteiligen, solche erwerben oder errichten. Sie kann al-le kommerziellen, finanziellen oder anderen Transaktionen tätigen, wel-che mit dem Gesellschaftszweck im Zusammenhang stehen. Dies gilt insbesondere auch für die Gewährung von Darlehen, Krediten und Si-cherheiten zugunsten von nahe stehenden Gesellschaften und Aktionären im gesetzlich zulässigen Rahmen. Sie kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirter, Peter, von Mühlethurnen, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hänzi, Thomas, von Günsberg, in St. Gallen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift];
Hänzi, Dolores, von Altstätten und Günsberg, in St. Gallen, Mitglied des Verwaltungsrates, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: von Günsberg und Altstätten, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3777215, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
T.O.C (Schweiz) AG, in Schlieren, CHE-105.216.571, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 211 vom 31.10.2016, Publ. 3134793).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wicki, Kurt, von Flühli, in Rheinfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Felix Leemann;
Leemann, Felix, von Arni (BE), in Lostorf, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien, jedoch nicht mit Kurt Wicki.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Bruhin, Daniel, von Wangen (SZ), in Bellikon, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hirter, Peter, von Mühlethurnen, in Rickenbach (TG), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Denzler, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2326633, Ufficio del registro di commercio San Gallo, (320)
Septem Vitae AG, in St. Gallen, CHE-114.932.844, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 109 vom 10.06.2015, Publ. 2197659).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirter, Peter, von Mühlethurnen, in Rickenbach bei Wil (Rickenbach TG), mit Kollektivunterschrift zu zweien.