Informazioni su Gregor Vinzenz Hirsiger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùUltimi comunicati FUSC: Gregor Vinzenz Hirsiger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR01-1005876104, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
Sauber und Spinnenfrei GmbH, in Arth, CHE-331.472.046, Quellenweg 34b, 6410 Goldau, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
26.10.2023.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt die Reinigung von Fassaden, die Behandlung von Fassaden gegen Spinnen, den Gebäudeunterhalt und Dachdeckerarbeiten. Die Gesellschaft kann alle mit dem Zweck direkt oder indirekt im Zusammenhang stehenden Geschäfte tätigen, sowie Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern, Zweigniederlassungen errichten und sich an Unternehmen beteiligen.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. Gemäss Erklärung vom 26.10.2023 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Haller, Raphael , von Reinach (AG), in Muri (AG), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 100 Stammanteilen zu je CHF 100.00.
Numero di pubblicazione: HR02-1005843470, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
7 invest ag, in Triengen, CHE-270.970.086, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 31.07.2023, Publ. 1005807240).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Numero di pubblicazione: HR02-1005739219, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Gregor Hirsiger GmbH, in Meggen, CHE-108.571.241, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 246 vom 18.12.2012, S.0, Publ. 6981778).
Statutenänderung:
26.04.2023.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt die Wartung, den Unterhalt und die Installation von wärmetechnischen Anlagen;
die Vermietung von Personal an Dritte sowie die Anbietung von Dienstleistungen wie Feuerschau, Feuerungskontrolle an interessierte Kreise. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Ferner kann sie im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten, Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen per Brief oder E-Mail. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirsiger, Gregor, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 11 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 19'000.00];
Hirsiger, Heidi, von Pfaffnau, in Meggen, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 9 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00].