Informazioni su Otto Hirschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Otto Hirschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005410070, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi Transport GmbH, in Trub, CHE-218.346.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 254 vom 29.12.2021, Publ. 1005370573).
Weitere Adressen:
[gestrichen: c/o Otto Hirschi, Riegenenstrasse 837, 3552 Bärau]. c/o Hans Graf Transport GmbH, Eggiwilstrasse 52, 3535 Schüpbach.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirschi, Otto, von Eggiwil, in Bärau (Langnau im Emmental), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hans Graf Transport GmbH (CHE-107.223.398), in Schüpbach (Signau), Gesellschafterin, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Graf, Hans, von Häutligen, in Schüpbach (Signau), Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift;
Graf-Wittwer, Daniela, von Trub, in Schüpbach (Signau), Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift;
Graf, Dominik, von Häutligen, in Schüpbach (Signau), Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift.
Numero di pubblicazione: HR02-1005370573, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi Transport GmbH, in Trub, CHE-218.346.338, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 125 vom 30.06.2016, Publ. 2922617).
Weitere Adressen:
c/o Otto Hirschi, Riegenenstrasse 837, 3552 Bärau.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wittwer, Marco, von Trub, in Eggiwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fankhauser, Rosa Elisabeth, von Trub, in Trub, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirschi, Otto, von Eggiwil, in Bärau (Langnau im Emmental), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00 [bisher: in Trub, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 37 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00].
Numero di pubblicazione: 2922617, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Hirschi Transport GmbH, in Trub, CHE-218.346.338, c/o Otto Hirschi, Dorfstrasse 16, 3556 Trub, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
23.06.2016.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Transportunternehmens. Die Gesellschaft kann Grundstücke und Immaterialgüter erwerben und veräussern, Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmungen im In- und Ausland beteiligen, gleichartige oder verwandte Unternehmungen erwerben oder sich mit solchen zusammenschliessen, sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen.
Stammkapital:
CHF 40'000.00.
Qualifizierte Tatbestände:
Sacheinlage/Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Gründung gemäss Vermögensübertragungsvertrag vom 23.06.2016 und Inventar per 31.12.2015 Aktiven von CHF 215'947.39 und Fremdkapital von CHF 68'357.14 des Einzelunternehmens Otto Hirschi Transporte, in Trub (CHE-107.355.321), wofür 40 Stammanteile zu CHF 1'000.00 ausgegeben und CHF 107'590.25 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB.
Mitteilungen an die Gesellschafter:
schriftlich oder per E-Mail. Gemäss Erklärung vom 23.06.2016 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Eingetragene Personen:
Hirschi, Otto, von Eggiwil, in Trub, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 37 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Wittwer, Marco, von Trub, in Eggiwil, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00;
Fankhauser, Rosa Elisabeth, von Trub, in Trub, Gesellschafterin, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 1'000.00.