Informazioni su Andreas Hirschi
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Andreas Hirschi
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 1093239, Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Utzenstorf-Bätterkinden, in Utzenstorf, CH-053.5.001.355-9, Genossenschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2004, S. 3, Publ. 2429796).
Statutenänderung:
16.07.2012.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Landshut.
Domizil neu:
c/o Thomas Gerber, Grünau 3, 3427 Utzenstorf.
Zweck neu:
Die Genossenschaft bezweckt die wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch: eine möglichst vorteilhafte und rationelle Veredelung der Milch oder deren Verkauf sowie die Schaffung der entsprechenden baulichen und technischen Voraussetzungen oder die Beteiligung an entsprechenden Zweckgesellschaften;
die allgemeine Förderung der Milchwirtschaft und Unterstützung von Massnahmen zur Hebung der Qualität von Milch und Milchprodukten sowie die Mitwirkung an Bestrebungen und Veranstaltungen verwandter Organisationen, soweit diese im Interesse der gesamten Milchwirtschaft liegen;
sie kann auch Grundeigentum erwerben und veräussern;
die Förderung der beruflichen Kenntnisse der Mitglieder.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
[Die persönliche Haftung wurde aus den Statuten gelöscht.] [gestrichen: Statutarisch umschriebene persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 5'000.].Mitteilungen neu: Mitteilungen an die Genossenschafter: schriftlich, durch Anschlag in der Käserei oder Inserate im Anzeiger. Gemäss Erklärung vom 10.07.2013 wurde auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wymann, Ueli, von Sumiswald, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Gygli, Hanspeter, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Hirschi, Andreas, von Eggiwil, in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Jakob, Christoph, von Trub, in Bätterkinden, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Schneider, Johann Friedrich, von Bätterkinden, in Bätterkinden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier [bisher: Schneider, Johannes];
Aeschbacher, Hans, von Bätterkinden, in Bätterkinden, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Gerber, Thomas, von Langnau im Emmental, in Utzenstorf, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Rösch, Hanspeter, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Röthlisberger, Hans Jürg, von Langnau im Emmental, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.
Ufficio del registro di commercio Berna, (36)
Käsereigenossenschaft Utzenstorf, in U t z e n s t o r f , Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege genossenschaftlicher Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch usw., Genossenschaft (SHAB Nr. 179 vom 15.09.1993, S. 4845).
Statutenänderung:
25.11.2000.
Firma neu:
Käsereigenossenschaft Utzenstorf-Bätterkinden.
Zweck neu:
Wirtschaftliche Förderung der ihr angeschlossenen Milchproduzenten auf dem Wege der genossenschaftlichen Selbsthilfe durch eine möglichst vorteilhafte und rationelle Verwertung der Verkehrsmilch. Im übrigen vgl. Statuten.
Haftung/Nachschusspflicht neu:
Statutarisch umschriebene persönliche Haftung jedes Genossenschafters bis zum Betrage von CHF 5'000. [bisher: Haftung/Nachschusspflicht: Unbeschränkte solidarische persönliche Haftung jedes Genossenschafters.].
Fusion:
Die Genossenschaft übernimmt die Käsereigenossenschaft Bätterkinden, in Bätterkinden, durch Fusion. Aktiven von CHF 388'777.55 und Passiven von CHF 148'748.25 der Käsereigenossenschaft Bätterkinden gehen gemäss Fusionsvertrag vom 12.10.2000 und Fusionsbilanz per 31.12.1999 durch Universalsukzession auf die Genossenschaft über.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Kummer, Fritz, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Thomann, Hansueli, von Hasliberg, in Utzenstorf, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gruber, Fritz, von Bätterkinden, in Utzenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident;
Kunz, Hans-Ruedi, von Ersigen, in Utzenstorf, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Liechti, Urs, von Landiswil, in Utzenstorf, Mitglied und Kassier, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Präsident oder Vizepräsident.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Weber, Rudolf, von Niederösch, in Utzenstorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Schneider, Johannes, von Bätterkinden, in Bätterkinden, Vizepräsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit Sekretär oder Kassier;
Gygli, Hanspeter, von Utzenstorf, in Utzenstorf, Mitglied und Sekretär, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten oder dem Vizepräsidenten;
Fischer, Rudolf, von Utzenstorf, in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hirschi, Andreas, von Eggiwil, in Bätterkinden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung.