Informazioni su Renato Hirrlinger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Renato Hirrlinger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005640536, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Personalvorsorgestiftung Stoll Giroflex, in Koblenz, CHE-109.086.706, Stiftung (SHAB Nr. 35 vom 18.02.2022, Publ. 1005409376).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung Stoll Giroflex in Liquidation.
Weitere Adressen:
Postfach 180, 5200 Brugg AG Liquidationsdomizil. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht Aargau vom 10.11.2022 aufgehoben.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Verini, Markus, deutscher Staatsangehöriger, in Bernau im Schwarzwald (DE), Mitglied des Stiftungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirrlinger, Renato, von Stallikon, in Hägendorf, Präsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Präsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Schläppi, Manfred, von Lenk, in Oberbuchsiten, Vizepräsident des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator [bisher: Vizepräsident des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Nadler, René, von Zürich, in Zurzach, Mitglied des Stiftungsrates, Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidator mit dem Präsidenten oder dem Geschäftsführer [bisher: Mitglied des Stiftungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsident oder dem Geschäftsführer];
Hunziker, Esther, von Muhen und Bremgarten (AG), in Brugg, Geschäftsführerin, Liquidatorin, mit Kollektivunterschrift zu zweien als Liquidatorin [bisher: Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005381739, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Flokk AG, in Opfikon, CHE-101.778.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 28.06.2021, Publ. 1005229698).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hirrlinger, Renato, von Stallikon, in Hägendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Pietrus, Bernd, von Luzern, in Stäfa, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Butkovic, Marijo, deutscher Staatsangehöriger, in Horgen, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1004562339, Ufficio del registro di commercio Argovia, (400)
Flokk AG, in Koblenz, CHE-101.778.166, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2018, Publ. 4335755).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Röstlund, Patrik, schwedischer Staatsangehöriger, in Nässjö (SE), Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Miori, Paolo, italienischer Staatsangehöriger, in Berikon, mit Kollektivprokura zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hirrlinger, Renato, von Stallikon, in Hägendorf, Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Roth, Helmut, deutscher Staatsangehöriger, in Donaueschingen (DE), mit Kollektivprokura zu zweien.