Informazioni su Felix Hinninger
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Felix Hinninger
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2885123, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hunkeler Elektro + Haushalt AG, in Altishofen, CHE-105.631.183, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 222 vom 15.11.2005, Publ. 3105396).
Statutenänderung:
06.06.2016.
Qualifizierte Tatbestände neu:
[Die Bestimmungen in den Statuten über die Sacheinlagen und Sachübernahmen sind weggefallen.] [gestrichen: Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 25.08.2000 und Bilanz per 30.06.2000 übernimmt die Gesellschaft von Josef Hunkeler, von Altishofen, in Altishofen, seine bisherige Einzelfirma Jos. Hunkeler, in Altishofen, mit sämtlichen Aktiven (inkl. WIR im Betrage von CHF 7'404.80) sowie das Grundstück Nr. 362, GB Altishofen, deren Wert zusammen CHF 2'142'766.47 beträgt und dem gesamten Fremdkapital von CHF 101'771.50 zum Gesamtpreise von CHF 2'040'994.97, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.-- ausgegeben werden und CHF 1'840'994.97 als Forderung gutgeschrieben werden.].
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen durch Brief.
Vinkulierung neu:
Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 06.06.2016 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hunkeler, Josef, von Altishofen, in Altishofen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hunkeler, Elisabeth, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Bitzi Treuhand AG, in Sursee, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hunkeler Hinninger, Sabine Elisabeth, von Altishofen und Basel, in Altishofen, Präsidentin des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hunkeler, Sabine, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hunkeler, Silvan Franz, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Hunkeler, Silvan, in Nebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hinninger, Felix, von Basel, in Altishofen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 3589034, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Alectro Hunkeler & Hinninger, in Altishofen, CH-100.2.786.881-1, Feldmatt 18, 6246 Altishofen, Kollektivgesellschaft (Neueintragung).
Beginn:
1.01.2006.
Zweck:
Handel mit elektrischen Geräten und Unterhaltungs-Elektronik;
Beteiligungen;
Verwaltung von Vermögenswerten, insbesondere Erwerb, Finanzierung, Erstellung, Verwaltung und Veräusserung von Liegenschaften;
Tätigung von Patent- und Lizenzgeschäften. Die Gesellschaft übernahm sämtliche Aktiven und das gesamte Fremdkapital der Einzelfirma, Alectro S. Hunkeler, in Altishofen (CH-100.1.025.151-5).
Eingetragene Personen:
Hinninger, Felix, von Basel, in Altishofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift;
Hunkeler, Silvan, von Altishofen, in Altishofen, Gesellschafter, mit Einzelunterschrift.
Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Hunkeler Elektro + Haushalt AG, in A l t i s h o f e n , Feldmatt 12, 6246 Altishofen, Aktiengesellschaft (Neueintragung).
Statutendatum:
25.08.2000.
Zweck:
Handel mit Geräten, insbesondere elektrischen für Haushalt, Beruf, Camping und Garten, sowie Werkzeugen und Radio-TV;
Beratungen;
Lieferung und Installierung der bestellten Geräte und Besorgung von deren Unterhalt und Wartung;
Handel mit elektrischen und mechanischen Ersatzteilen;
Beteiligungen;
Erwerb, Verwaltung und Veräusserung von Grundstücken sowie von Urheberrechten, Patenten und Lizenzen.
Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Liberierung Aktienkapital:
CHF 200'000.-.
Aktien:
200 Namenaktien zu CHF 1'000.-.
Qualifizierte Tatbestände:
Gemäss Sacheinlage- und Sachübernahmevertrag vom 25.08.2000 und Bilanz per 30.06.2000 übernimmt die Gesellschaft von Josef Hunkeler, von Altishofen, in Altishofen, seine bisherige Einzelfirma Jos. Hunkeler, in Altishofen, mit sämtlichen Aktiven (inkl.WIR im Betrage von CHF 7'404.80) sowie das Grundstück Nr. 362, GB Altishofen, deren Wert zusammen CHF 2'142'766.47 beträgt und dem gesamten Fremdkapital von CHF 101'771.50 zum Gesamtpreise von CHF 2'040'994.97, wofür 200 Namenaktien zu CHF 1'000.- ausgegeben werden und CHF 1'840'994.97 als Forderung gutgeschrieben werden.
Publikationsorgan:
SHAB. Mitteilungen erfolgen durch eingeschriebenen Brief.
Eingetragene Personen:
Hunkeler, Josef, von Altishofen, in Altishofen, Präsident, mit Einzelunterschrift;
Hunkeler, Sabine, von Altishofen und Basel, in Altishofen, Sekretärin, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Elisabeth, von Altishofen, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hunkeler, Silvan, von Altishofen, in Nebikon, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hinninger, Felix, von Basel, in Altishofen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
ABN Atlas Beratungen AG, Nebikon, in Nebikon, Revisionsstelle.