Informazioni su Norman Hild
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Norman Hild
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1005902877, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EZG Bodenseefleisch AG, in Homburg, CHE-109.602.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 21.12.2020, Publ. 1005053739).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Meier, Thomas, von Wettingen, in Hörhausen (Homburg), Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöbel, Fabian Ernst, von Tegerfelden, in Tegerfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Baumgartner, Christof, von Affeltrangen, in Märwil (Affeltrangen), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hild, Norman, von Schlieren, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: HR02-1005053739, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EZG Bodenseefleisch AG, in Ermatingen, CHE-109.602.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 140 vom 23.07.2018, Publ. 4375569).
Statutenänderung:
15.12.2020.
Sitz neu:
Homburg.
Domizil neu:
Müllheimerstrasse 24, 8508 Homburg. Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 15.12.2020 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Werner, Roland, von Merishausen, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
City Treuhand Weinfelden AG (CHE-107.106.143), in Weinfelden, Revisionsstelle.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hild, Norman, von Schlieren, in Eschenz, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Gera, Isabell Andrea, von Sirnach, in Frauenfeld, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Tobler, Adrian, von Lutzenberg, in Oberhofen TG (Lengwil), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Zöbel, Fabian Ernst, von Tegerfelden, in Tegerfelden, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 4375569, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
EZG Bodenseefleisch AG, in Ermatingen, CHE-109.602.200, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 169 vom 01.09.2017, Publ. 3728597).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Werner, Roland, von Merishausen, in Tägerwilen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Wäldi, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hild, Norman, von Schlieren, in Eschenz, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.