Informazioni su Albert Josef Hiestand
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Albert Josef Hiestand
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2528831, Ufficio del registro di commercio Basilea Campagna, (280)
Imbau AG, in Pratteln, CHE-105.815.955, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 150 vom 05.08.2010, S. 5, Publ. 5759182).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch, Mitglied des Verwaltungsrates, ohne Zeichnungsberechtigung;
Hiestand, Stefan, von Freienbach, in Tenniken, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Münchenstein, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Liesenfeld, Lothar, von Freienbach, in Arlesheim, Präsident des Verwaltungsrates und Mitglied der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Mettler Revisions AG (CHE-107.728.439), in St. Gallen, Revisionsstelle [bisher: Mettler Revisions AG (CH-320.3.038.186-9)].
Numero di pubblicazione: 2215675, Ufficio del registro di commercio Turgovia, (440)
Geiser AG Neukirch-Egnach, in Egnach, CHE-102.183.372, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 122 vom 27.06.2014, Publ. 1578809).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hiestand, Albert, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Hiestand, Markus, von Freienbach, in Neukirch (Egnach), mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1940573, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG, in Basel, CHE-109.724.122, Stiftung (SHAB Nr. 135 vom 16.07.2013, Publ. 978821).
Name neu:
Personalvorsorgestiftung der Imbau AG in Liquidation. Die Stiftung ist gemäss Verfügung der BVG- und Stiftungsaufsicht beider Basel (BSABB) vom 12.11.2014 aufgehoben.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Mettler, Markus, von Urnäsch, in Häggenschwil, Präsident des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hiestand, Albert Josef, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Liesenfeld, Maria Elisabeth, von Freienbach, in Arlesheim, Mitglied des Stiftungsrates und Liquidator, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Stiftungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].