Informazioni su René Heusser
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome René Heusser
Ultimi comunicati FUSC: René Heusser
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 2159699, Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
FHM Handels GmbH, in Gossau ZH, CHE-105.092.978, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 53 vom 18.03.2009, S. 26, Publ. 4931242).
Statutenänderung:
29.04.2015.
Firma neu:
FHM GmbH.
Domizil neu:
c/o Adrian Feroce, Goldistenstrasse 6, 8625 Gossau ZH.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt den Betrieb eines Dienstleistungs- und Beratungsunternehmens. Das Unternehmen kann mit Geräten aller Art handeln sowie Schulungen anbieten. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen. Das Stammkapital wurde im Betrag von CHF 10'000.00 nachliberiert.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen der Geschäftsführung an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Heusser, Heinz, von Gossau ZH, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00;
Heusser, René, von Rüegsau, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Däs, Emanuel, deutscher Staatsangehöriger, in Cham, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Gossau ZH und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00];
Feroce, Adrian, von Ermensee, in Seegräben, Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 5'000.00 [bisher: in Gossau ZH und mit einem Stammanteil von CHF 5'000.00].
Numero di pubblicazione: 1947839, Ufficio del registro di commercio Svitto, (130)
ThreeLogy GmbH, bisher in Wädenswil, CHE-112.524.782, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 133 vom 14.07.2009, S. 41, Publ. 5136146).
Gründungsstatuten:
16.09.2005.
Statutenänderung:
18.12.2014, 16.01.2015.
Firma neu:
REHold partners GmbH.
Sitz neu:
Feusisberg.
Domizil neu:
Höhenweg 2b, 8834 Schindellegi.
Zweck neu:
Die Gesellschaft bezweckt das Erbringen von Beratungs- und Managementdienstleistungen. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen sowie alle Geschäfte tätigen, die direkt oder indirekt mit ihrem Zweck in Zusammenhang stehen. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Grundeigentum erwerben, belasten, veräussern und verwalten. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für Tochtergesellschaften und Dritte eingehen..
Mitteilungen neu:
Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief, E-Mail oder Telefax an die im Anteilbuch verzeichneten Adressen. [Weitere Statutenänderungen sind nicht publikationspflichtig.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Schönenberger, Nathalie, von Zwischbergen und Epsach, in Richterswil, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 2'000.00;
De Wit, Benoît, belgischer Staatsangehöriger, in Zandhoven (BE), Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 18'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Heusser, René, von Rüegsau, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 20 Stammanteilen zu je CHF 1'000.00.
Ufficio del registro di commercio Zurigo, (20)
Beach Sun GmbH, in Gossau ZH, Betrieb eines Bräunungsstudios, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 17 vom 28.01.1997, S. 583).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Feroce, Adrian, von Ermensee, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Heusser, René, von Rüegsau, in Gossau ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
De Pascalis, Assunta, von Wald ZH, in Wetzikon ZH, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--;
Ciriello, Mirco, italienischer Staatsangehöriger, in Wetzikon ZH, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einer Stammeinlage von CHF 15'000.--.