Informazioni su Tobias Hannes Hestler
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tobias Hannes Hestler
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3958913, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sandoz AG, in Basel, CHE-103.977.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 21.09.2017, Publ. 3765101).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Hestler, Tobias Hannes, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Deecke, Philippe Gunther, französischer Staatsangehöriger, in Basel, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien;
Goppelsröder, Philipp, von Basel, in Basel, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 2568071, Ufficio del registro di commercio Basilea Città, (270)
Sandoz AG, in Basel, CHE-103.977.765, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 06.07.2015, Publ. 2251851).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Egerbacher, Dr. Josef, österreichischer Staatsangehöriger, in Itter (AT), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hestler, Tobias Hannes, von Meilen, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.
Numero di pubblicazione: 1774365, Ufficio del registro di commercio Grigioni, (350)
Pradaschier AG, in Churwalden, CHE-102.374.096, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 9 vom 15.01.2014, Publ. 1285345).
Firma neu:
Pradaschier AG in Liquidation.
Vinkulierung neu:
[Die Beschränkung der Übertragbarkeit der Namenaktien ist im Sinne von Art. 685a Abs. 3 OR aufgehoben.]. Die Gesellschaft ist mit Beschluss der Generalversammlung vom 10.10.2014 aufgelöst. [Streichung der Hinweise zur Nachlassstundung infolge Fristablaufs.] [gestrichen: Mit Entscheid vom 11.04.2011 hat der Bezirksgerichtsausschuss Plessur eine provisorische Nachlassstundung von sechs Wochen, bis zum 24. Mai 2011, gewährt.].[gestrichen: Mit Entscheid vom 24.05.2011 hat das Bezirksgericht Plessur, Kollegialgericht SchKG, eine definitive Nachlassstundung von fünf Monaten, beginnend ab 25.05.2011, bis 31.10.2011, gewährt.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Wettstein, Peter, von Russikon und Domat/Ems, in Domat/Ems, definitiver Sachwalter;
Bernard, Reto, von Jenins, in Tomils, Geschäftsführer, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied;
Forgarini, Elena, italienische Staatsangehörige, in Chur, Geschäftsführerin, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit einem Mitglied.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
RRT AG Treuhand und Revision (CHE-107.060.038), in Chur, Liquidatorin;
CALANDA Treuhand AG (CHE-100.839.032), in Chur, Revisionsstelle [bisher: CALANDA Treuhand AG (CH-350.3.006.327-7)];
Brunold, Bernardo, von Churwalden, in Churwalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Fiegl, Manfred, von Savognin, in Valbella (Vaz/Obervaz), Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hemmi, Thomas, von Churwalden, in Churwalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Hestler, Tobias Hannes, von Meilen, in Churwalden, Mitglied, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Mitglied mit Kollektivunterschrift zu zweien];
Unger, Fredy, von Thayngen, in Valbella (Vaz/Obervaz), Präsident, ohne Zeichnungsberechtigung [bisher: Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].