Informazioni su Ralf Hesse
Fascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùRisultati per il nome Ralf Hesse
Ultimi comunicati FUSC: Ralf Hesse
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: HR02-1006075529, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
SymbEx GmbH, in Altdorf (UR), CHE-411.432.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 83 vom 30.04.2024, Publ. 1006021170).
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in Mannheim (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: in 88662 Überlingen (DE)].
Numero di pubblicazione: HR02-1005663168, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
SymbEx GmbH, in Altdorf (UR), CHE-411.432.038, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 152 vom 09.08.2022, Publ. 1005537533).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Biermeier, Werner Georg, von Altdorf (UR), in Solothurn, mit Einzelunterschrift.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Hesse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in 88662 Überlingen (DE), Gesellschafter und Vorsitzender der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift];
Pyle, Ryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00 [bisher: Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung].
Numero di pubblicazione: HR01-1005537533, Ufficio del registro di commercio Uri, (120)
SymbEx GmbH, in Altdorf (UR), CHE-411.432.038, c/o CONVISA AG, Schiesshüttenweg 6, 6460 Altdorf UR, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (Neueintragung).
Statutendatum:
12.07.2022. 29.07.2022.
Zweck:
Die Gesellschaft bezweckt den Erwerb, das Halten und die Veräusserung von Beteiligungen an in- und ausländischen Gesellschaften. Die Gesellschaft kann Grundeigentum erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann im In- und Ausland Tochterunternehmungen und Zweigniederlassungen gründen. Sie kann stimmen- und/oder kapitalmässig verbundenen Gesellschaften und Dritten Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren und für deren Verbindlichkeiten Sicherheiten aller Art stellen, einschliesslich Garantien, Pfandrechte und fiduziarische Übereignungen von Aktiven der Gesellschaft. Sie kann Urheberrechte, Patente und Lizenzen aller Art erwerben, belasten, verwalten und veräussern. Sie kann im Übrigen alle Geschäfte tätigen, die geeignet sind, die Entwicklung des Unternehmens sowie die Erreichung des Gesellschaftszwecks zu fördern.
Stammkapital:
CHF 20'000.00.
Publikationsorgan:
SHAB. Einladungen und Mitteilungen an die Gesellschafter erfolgen per Brief an ihre letzte im Anteilbuch eingetragene Adresse, E-Mail oder Fax. Gemäss Erklärung vom 12.07.2022 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
Eingetragene Personen:
Hesse, Ralf, deutscher Staatsangehöriger, in 88662 Überlingen (DE), Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit 160 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Pyle, Ryan, kanadischer Staatsangehöriger, in Zug, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit 40 Stammanteilen zu je CHF 100.00;
Biermeier, Werner Georg, von Altdorf (UR), in Solothurn, mit Einzelunterschrift.