Informazioni su Tanja Herren
Dati di solvibilità
Valutazione della solvibilità con semaforo come indicatore del rischio. Per saperne di piùFascicolo di persona
Tutte le informazioni sulla persona in un unico documento. Per saperne di piùPartecipazioni
Ultimi comunicati FUSC: Tanja Herren
Le comunicazioni aggiornate del foglio ufficiale svizzero di commercio (FUSC) sono disponibili solo nella lingua originale dell’Ufficio del Registro di commercio. Visualizza tutti comunicati
Numero di pubblicazione: 3175359, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Triple D Gastro GmbH, in Schenkon, CHE-108.589.583, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 223 vom 15.11.2012, Publ. 6933402).
Statutenänderung:
07.11.2016.
Firma neu:
Lava Club GmbH.
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Tanja, von Mühleberg, in Beromünster, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Waldvogel, Cordin, von Unteriberg, in Beromünster, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Izairi, Orhan, mazedonischer Staatsangehöriger, in Emmen, Gesellschafter und Geschäftsführer, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Lecic, Silvia, von Emmen, in Emmen, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Numero di pubblicazione: 7163274, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
Fliesag AG, in Schenkon, CH-100.3.021.314-9, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 65 vom 06.04.2010, S. 11, Publ. 5571832).
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Daniel, von Mühleberg, in Sempach, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten;
Herren, Tanja, von Mühleberg, in Eich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien mit dem Präsidenten.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Ulrich, von Mühleberg, in Schenkon, Mitglied, mit Einzelunterschrift [bisher: in Eich, Präsident mit Kollektivunterschrift zu zweien].
Numero di pubblicazione: 6933402, Ufficio del registro di commercio Lucerna, (100)
TD Leather and more GmbH, in Schenkon, CH-100.4.019.868-3, Gesellschaft mit beschränkter Haftung (SHAB Nr. 185 vom 23.09.2010, S. 9, Publ. 5823668).
Statutenänderung:
29.10.2012.
Firma neu:
Triple D Gastro GmbH.
Domizil neu:
Zellgut 9, 6214 Schenkon.
Zweck neu:
Führung eines Restaurationsbetriebes sowie Erbringung von Dienst- und Beratungsleistungen, insbesondere im Bereich der Gastronomie;
Erwerb, Verwaltung, Belastung, Vermittlung und Veräusserung von Grundeigentum sowie allgemeine Finanzierungen;
Abgabe von Garantien und Bürgschaften;
Beteiligungen.
Mitteilungen neu:
Mitteilungen erfolgen schriftlich oder per E-Mail.
Vinkulierung neu:
[Die Vinkulierungsbestimmungen wurden aus den Statuten entfernt.]. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.].
Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften:
Herren, Ulrich, von Mühleberg, in Eich, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00;
Herren, Daniel, von Mühleberg, in Zermatt, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00;
Herren, Erika, von Mühleberg, in Eich, Gesellschafterin und Vorsitzende der Geschäftsführung, mit Einzelunterschrift, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.
Eingetragene Personen neu oder mutierend:
Herren, Tanja, von Mühleberg, in Neudorf, Gesellschafterin und Geschäftsführerin, mit Einzelunterschrift, mit 2 Stammanteilen zu je CHF 4'000.00 und mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00 [bisher: Gesellschafterin und Geschäftsführerin mit Kollektivunterschrift zu zweien und mit einem Stammanteil von CHF 4'000.00];
Waldvogel, Cordin, von Unteriberg, in Neudorf, Gesellschafter, ohne Zeichnungsberechtigung, mit einem Stammanteil von CHF 6'000.00.